JOSE RAMON TARTAS MASSAGUER
Informe ejecutivo de JOSE RAMON TARTAS MASSAGUER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE RAMON TARTAS MASSAGUER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILA DE MAR 20-15 SL | Socio Unico | 23/02/2016 | 15/07/2022 |
VILA DE MAR 20-15 SL | Administrador Unico | 31/12/2015 | 15/07/2022 |
VINCULACIONES DE JOSE RAMON TARTAS MASSAGUER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE RAMON TARTAS MASSAGUER
Empresa: VILA DE MAR 20-15 SL
Administrador Unico
- Jose Ramon Tartas Massaguer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3063 , F 66, S 8, H GI 59594, I/A 6 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-17
Empresa: VILA DE MAR 20-15 SL
Socio Único
- Jose Ramon Tartas Massaguer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3063 , F 65, S 8, H GI 59594, I/A 3 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-17
Empresa: VILA DE MAR 20-15 SL
Administrador Unico
- Jose Ramon Tartas Massaguer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3063 , F 64, S 8, H GI 59594, I/A 1 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-17
Información de JOSE RAMON TARTAS MASSAGUER
Mostramos los datos de JOSE RAMON TARTAS MASSAGUER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE RAMON TARTAS MASSAGUER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos