JOSE PASCUAL
Informe ejecutivo de JOSE PASCUAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE PASCUAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
L. A. S. EXPORT D'EMPORDA SL | Apoderado Solidario | 27/05/2021 | |
HIGH TECH MOBILE SL | Apoderado | 19/11/2019 |
VINCULACIONES DE JOSE PASCUAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE PASCUAL
Empresa: L. A. S. EXPORT D'EMPORDA SL
Apoderado Solidario
- Jose Pascual
- Sofia Simonova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 65, S 8, H GI 49020, I/A 6 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-17
Empresa: HIGH TECH MOBILE SL
Apoderado
- Jose Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3142 , F 41, S 8, H GI 61996, I/A 3 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-17
Empresa: PALLADIUM ORGANIZACION SL
Administrador Unico
- Jose Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 148, S 8, H GI 48969, I/A 3 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-17
Empresa: PROJET TOURS EUROPE SL
Administrador Unico
- Jose Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 146, S 8, H GI 48969, I/A 1 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-17
Empresa: PROJET TOURS EUROPE SL
Socio Único
- Jose Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 146, S 8, H GI 48969, I/A 1 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-17
Información de JOSE PASCUAL
Mostramos los datos de JOSE PASCUAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE PASCUAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos