JOSE MONTALBAN SOLER
Informe ejecutivo de JOSE MONTALBAN SOLER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOSE MONTALBAN SOLER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTALBAN PINTURAS Y DECORACION SL | Administrador Unico | 10/02/2021 | |
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION SL | Administrador Unico | 18/01/2019 | |
MONTALBAN ARTICULOS PARA DECORACION SL | Apoderado | 26/07/2016 |
VINCULACIONES DE JOSE MONTALBAN SOLER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MONTALBAN SOLER
Empresa: MONTALBAN PINTURAS Y DECORACION SL
Administrador Unico
- Jose Montalban Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 122, S 8, H MU 1723, I/A 5 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-30
Administrador Unico
- Jose Montalban Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 91, S 8, H MU 5617, I/A 7 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-30
Apoderado
- Jose Montalban Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 90, S 8, H MU 5617, I/A 5 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-30
Información de JOSE MONTALBAN SOLER
Mostramos los datos de JOSE MONTALBAN SOLER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MONTALBAN SOLER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos