JOSE MIGUEL MARTINEZ GIFRE
Informe ejecutivo de JOSE MIGUEL MARTINEZ GIFRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOSE MIGUEL MARTINEZ GIFRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PHARMACODE360 SL | Administrador Unico | 04/10/2021 | |
PHARMACODE360 SL | Socio Unico | 04/10/2021 | |
TECNIQUES D'AJUDA ODONTOLOGICA SL | Administrador Solidario | 29/06/2011 |
VINCULACIONES DE JOSE MIGUEL MARTINEZ GIFRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MIGUEL MARTINEZ GIFRE
Empresa: PHARMACODE360 SL
Administrador Unico
- Jose Miguel Martinez Gifre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 56, S 8, H GI 68724, I/A 1 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-17
Empresa: PHARMACODE360 SL
Socio Único
- Jose Miguel Martinez Gifre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 56, S 8, H GI 68724, I/A 1 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-17
Empresa: 6CON CONTROL I SUPORT SL
Administrador Solidario
- Jose Miguel Martinez Gifre
- Manuel Pozo Vives
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 74, S 8, H GI 61421, I/A 5 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-17
Empresa: 6CON CONTROL I SUPORT SL
Administrador Solidario
- Jose Miguel Martinez Gifre
- Manuel Pozo Vives
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 74, S 8, H GI 61421, I/A 4 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-17
Empresa: 6CON CONTROL I SUPORT SL
Administrador Mancomunado
- Jose Miguel Martinez Gifre
- Manuel Pozo Vives
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 74, S 8, H GI 61421, I/A 4 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-17
Empresa: 6CON CONTROL I SUPORT SL
Administrador Mancomunado
- Jose Miguel Martinez Gifre
- Manuel Pozo Vives
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 73, S 8, H GI 61421, I/A 2 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-17
Empresa: MGM SPORTS SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Antonio Espinosa Teixidor
- Gerard Darnes Soms
- Jose Miguel Martinez Gifre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2546 , F 82, S 8, H GI 42786, I/A 3 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-17
Empresa: TECNIQUES D'AJUDA ODONTOLOGICA SL
Administrador Solidario
- Jose Miguel Martinez Gifre
- Teresa Del Niño Jesus Rodeja Gibert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830 , F 113, S 8, H GI 51551, I/A 1 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-17
Información de JOSE MIGUEL MARTINEZ GIFRE
Mostramos los datos de JOSE MIGUEL MARTINEZ GIFRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MIGUEL MARTINEZ GIFRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos