JOSE MEDINA OCA
Informe ejecutivo de JOSE MEDINA OCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOSE MEDINA OCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICOLAS LAS NAVAS SL | Administrador Solidario | 24/05/2024 | |
CUATRO NAVAS 1998 SL | Administrador Solidario | 23/05/2024 | |
EDIFICIO SUPER TREBOL SL | Administrador Unico | 21/09/2023 | |
INICIATIVAS PARA LA PROMOCION ARCENSE SL | Administrador Solidario | 31/08/2023 | |
SUPER TREBOL SL | Administrador Solidario | 31/07/2023 | |
SUPER CARMELA SL | Administrador Solidario | 31/07/2023 | |
MEDRIGUEZ SL | Administrador Solidario | 31/07/2023 | |
CARMARTIN SHOPING SL | Administrador Solidario | 31/07/2023 | |
ATALAYA DE MEDOCA SL | Administrador Solidario | 31/07/2023 | |
CAROIL ESTACIONES DE SERVICIOS SL | Administrador Mancomunado | 14/12/2022 |
VINCULACIONES DE JOSE MEDINA OCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MEDINA OCA
Empresa: AGRICOLAS LAS NAVAS SL
Administrador Solidario
- Diego Medina Rodriguez
- Jose Medina Oca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 18426, I/A 5 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-11
Empresa: AGRICOLAS LAS NAVAS SL
Administrador Unico
- Jose Medina Oca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 18426, I/A 5 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-11
Empresa: CUATRO NAVAS 1998 SL
Administrador Solidario
- Diego Medina Rodriguez
- Jose Medina Oca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 15650, I/A 6 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-11
Empresa: CUATRO NAVAS 1998 SL
Administrador Unico
- Jose Medina Oca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 15650, I/A 6 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-11
Empresa: EDIFICIO SUPER TREBOL SL
Administrador Unico
- Jose Medina Oca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2504 , F 186, S 8, H CA 63183, I/A 1 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-11
Administrador Solidario
- Diego Medina Rodriguez
- Jose Medina Oca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 152, S 8, H CA 18793, I/A 8 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-11
Empresa: CARMARTIN SHOPING SL
Administrador Solidario
- Diego Medina Rodriguez
- Jose Medina Oca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2021 , F 209, S 8, H CA 42250, I/A 5 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-11
Empresa: CARMARTIN SHOPING SL
Administrador Unico
- Jose Medina Oca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2021 , F 209, S 8, H CA 42250, I/A 5 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-11
Empresa: MEDRIGUEZ SL
Administrador Solidario
- Diego Medina Rodriguez
- Jose Medina Oca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 132, S 8, H CA 16808, I/A 5 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-11
Empresa: MEDRIGUEZ SL
Administrador Unico
- Jose Medina Oca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1311 , F 132, S 8, H CA 16808, I/A 5 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-11
VER MAS ACTOS
Información de JOSE MEDINA OCA
Mostramos los datos de JOSE MEDINA OCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MEDINA OCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos