JOSE MARTINEZ POVEDA
Informe ejecutivo de JOSE MARTINEZ POVEDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE MARTINEZ POVEDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTINEZ POVEDA FONTANEROS SL | Administrador Unico | 07/11/2018 | 10/02/2020 |
MARTINEZ POVEDA FONTANEROS SL | Administrador Solidario | 27/10/1998 | 07/11/2018 |
VINCULACIONES DE JOSE MARTINEZ POVEDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MARTINEZ POVEDA
Empresa: MARTINEZ POVEDA FONTANEROS SL
Administrador Unico
- Jose Martinez Poveda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 858 , F 86, S 8, H MU 15960, I/A 4 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-30
Empresa: MARTINEZ POVEDA FONTANEROS SL
Administrador Unico
- Jose Martinez Poveda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 858 , F 86, S 8, H MU 15960, I/A 3 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-30
Empresa: MARTINEZ POVEDA FONTANEROS SL
Administrador Solidario
- Cayetano Martinez Poveda
- Jose Martinez Poveda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 858 , F 86, S 8, H MU 15960, I/A 3 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-30
Empresa: MARTINEZ POVEDA FONTANEROS SL
Administrador Solidario
- Cayetano Martinez Poveda
- Jose Martinez Poveda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 858 , F 84, S 8, H MU 15960, I/A 2 (27/10/1998)
CVE: BORME-A-2011-9-30
Información de JOSE MARTINEZ POVEDA
Mostramos los datos de JOSE MARTINEZ POVEDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MARTINEZ POVEDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos