JOSE MARIA SILLA GOMEZ
Informe ejecutivo de JOSE MARIA SILLA GOMEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOSE MARIA SILLA GOMEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMEGA TRADESUR SL | Administrador Unico | 08/11/2013 | |
PROBILDIN SA | Administrador Unico | 08/11/2013 | |
PROMEGA INFANTE SL | Administrador Unico | 08/11/2013 | |
ESTACION OMEGA SANGONERA SL | Administrador Unico | 08/11/2013 | |
ESTACION OMEGA ESPINARDO SL | Administrador Unico | 08/11/2013 | |
AYASOFIA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 08/11/2013 | |
OMEGA ENERGIAS ALTERNATIVAS SL | Administrador Unico | 08/11/2013 | |
MURCIANA DE EXCLUSIVAS SL | Administrador Unico | 08/11/2013 | |
PROMEGA TRADESUR SL | Apoderado | 24/03/2009 | |
AYASOFIA INVERSIONES SL | Apoderado | 23/02/2009 |
VINCULACIONES DE JOSE MARIA SILLA GOMEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MARIA SILLA GOMEZ
Empresa: PROBILDIN SA
Administrador Unico
- Jose Maria Silla Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 199, S 8, H MU 7382, I/A 12 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-30
Empresa: MURCIANA DE EXCLUSIVAS SL
Administrador Unico
- Jose Maria Silla Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298 , F 191, S 8, H MU 6212, I/A 8 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-30
Empresa: OMEGA ENERGIAS ALTERNATIVAS SL
Administrador Unico
- Jose Maria Silla Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 60, S 8, H MU 59969, I/A 4 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-30
Empresa: AYASOFIA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Jose Maria Silla Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 64, S 8, H MU 70822, I/A 6 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-30
Empresa: TRATAMIENTO AGUAS DEL SURESTE SL
Administrador Unico
- Jose Maria Silla Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 134, S 8, H MU 70475, I/A 4 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-30
Empresa: ESTACION OMEGA ESPINARDO SL
Administrador Unico
- Jose Maria Silla Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 146, S 8, H MU 28166, I/A 6 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-30
Empresa: ESTACION OMEGA SANGONERA SL
Administrador Unico
- Jose Maria Silla Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2497 , F 160, S 8, H MU 64745, I/A 4 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-30
Empresa: ESTACION OMEGA INFANTE SL
Administrador Unico
- Jose Maria Silla Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 192, S 8, H MU 48108, I/A 6 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-30
Empresa: PROBILDIN SA
Administrador Unico
- Jose Maria Silla Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2137 , F 199, S 8, H MU 7382, I/A 11 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-30
Empresa: TRATAMIENTO AGUAS DEL SURESTE SL
Apoderado
- Jose Maria Silla Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 132, S 8, H MU 70475, I/A 2 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-30
VER MAS ACTOS
Información de JOSE MARIA SILLA GOMEZ
Mostramos los datos de JOSE MARIA SILLA GOMEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MARIA SILLA GOMEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos