JOSE MARIA PALAO ALBERT
Informe ejecutivo de JOSE MARIA PALAO ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOSE MARIA PALAO ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIDRAULICA SAN PASCUAL SA | Consejero | 30/10/2018 | |
LA BALSILLAS YECLA SL | Administrador Unico | 09/01/2015 | |
ESTACIONES DE SERVICIO LAS BALSILLAS SL | Administrador Unico | 09/01/2015 |
VINCULACIONES DE JOSE MARIA PALAO ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MARIA PALAO ALBERT
Empresa: HIDRAULICA SAN PASCUAL SA
Consejero
- Guillermo Puche Garcia
- Jose Maria Palao Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 140, S 8, H MU 10759, I/A 28 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-30
Empresa: HIDRAULICA SAN PASCUAL SA
Consejero
- Guillermo Puche Garcia
- Jose Maria Palao Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 139, S 8, H MU 10759, I/A 24 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-30
Administrador Unico
- Jose Maria Palao Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 105, S 8, H MU 11904, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-30
Consejero Delegado Mancomunado
- Damian Palao Azorin
- Inmaculada Palao Albert
- Jose Maria Palao Albert
- Juan Manuel Palao Albert
- Maria Carmen Palao Albert
Consejero
- Damian Palao Azorin
- Inmaculada Palao Albert
- Jose Maria Palao Albert
- Juan Manuel Palao Albert
- Maria Carmen Palao Albert
Presidente
Secretario
- Jose Maria Palao Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 105, S 8, H MU 11904, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-30
Empresa: LA BALSILLAS YECLA SL
Administrador Unico
- Jose Maria Palao Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3076 , F 60, S 8, H MU 4943, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-30
Empresa: LA BALSILLAS YECLA SL
Consejero Delegado
- Damian Palao Azorin
- Inmaculada Palao Albert
- Jose Maria Palao Albert
- Juan Manuel Palao Albert
- Maria Carmen Palao Albert
Consejero
- Damian Palao Azorin
- Inmaculada Palao Albert
- Jose Maria Palao Albert
- Juan Manuel Palao Albert
- Maria Carmen Palao Albert
Presidente
Secretario
- Jose Maria Palao Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3076 , F 60, S 8, H MU 4943, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-30
Información de JOSE MARIA PALAO ALBERT
Mostramos los datos de JOSE MARIA PALAO ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MARIA PALAO ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos