JOSE MARIA MARTINEZ MIRALLES
Informe ejecutivo de JOSE MARIA MARTINEZ MIRALLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE JOSE MARIA MARTINEZ MIRALLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALICHE UNITED SERVICES SL | Administrador Solidario | 04/06/2024 | |
ROMANA CAPITAL SL | Consejero Delegado | 30/05/2023 | |
CALICHE WORLD CORPORATE SL | Administrador Unico | 23/02/2023 | |
LASEDA FAMILIAR SL | Socio Unico | 12/08/2021 | |
LASEDA FAMILIAR SL | Administrador Unico | 12/08/2021 | |
WECALL SERVICIOS A CLIENTES SL | Secretario | 03/03/2021 | |
WECALL SERVICIOS A CLIENTES SL | Consejero | 03/03/2021 | |
WECALL SERVICIOS A CLIENTES SL | Consejero Delegado Solidario | 03/03/2021 | |
VIVO HOGARES SOSTENIBLES SL | Secretario | 02/03/2021 | |
VIVO HOGARES SOSTENIBLES SL | Consejero | 02/03/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE JOSE MARIA MARTINEZ MIRALLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MARIA MARTINEZ MIRALLES
Empresa: CALICHE GLOBAL CORPORATE SERVICES SL
Liquidador Solidario
- David Martinez Miralles
- Jose Maria Martinez Miralles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 26959, I/A 11 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-30
Empresa: CALICHE GLOBAL CORPORATE SERVICES SL
Administrador Solidario
- David Martinez Miralles
- Jose Maria Martinez Miralles
Liquidador Solidario
- David Martinez Miralles
- Jose Maria Martinez Miralles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 26959, I/A 11 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-30
Empresa: CALICHE UNITED SERVICES SL
Administrador Solidario
- David Martinez Miralles
- Jose Maria Martinez Miralles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU113107, I/A 1 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-30
Empresa: ROMANA CAPITAL SL
Consejero Delegado
- Jose Maria Martinez Miralles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3623 , F 20, S 8, H MU109684, I/A 3 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-30
Empresa: CALICHE WORLD CORPORATE SL
Administrador Unico
- Jose Maria Martinez Miralles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3620 , F 56, S 8, H MU109695, I/A 1 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-30
Empresa: LASEDA FAMILIAR SL
Administrador Unico
- Jose Maria Martinez Miralles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 56, S 8, H MU105902, I/A 1 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-30
Empresa: LASEDA FAMILIAR SL
Socio Único
- Jose Maria Martinez Miralles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3532 , F 56, S 8, H MU105902, I/A 1 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-30
Empresa: WECALL SERVICIOS A CLIENTES SL
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
- Jose Maria Martinez Miralles
Consejero
- David Martinez Miralles
- Jaime Martinez Miralles
- Jose Maria Martinez Miralles
Presidente
Secretario
- Jose Maria Martinez Miralles
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3496 , F 108, S 8, H MU103647, I/A 1 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-30
Empresa: VIVO HOGARES SOSTENIBLES SL
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
- Jose Maria Martinez Miralles
Consejero
- David Martinez Miralles
- Jaime Martinez Miralles
- Jose Maria Martinez Miralles
- Manuel Martinez Meroño
- Roberto Carrasco Albaladejo
Presidente
Secretario
- Jose Maria Martinez Miralles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3496 , F 99, S 8, H MU103640, I/A 1 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-30
Empresa: EMSOLAR Y RENOVABLES SL
Consejero Delegado Solidario
- Jose Maria Martinez Miralles
Consejero
- David Martinez Miralles
- Jaime Martinez Miralles
- Jose Maria Martinez Miralles
- Manuel Martinez Meroño
- Roberto Carrasco Albaladejo
Presidente
- Jose Maria Martinez Miralles
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 189, S 8, H MU101502, I/A 1 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-76-30
VER MAS ACTOS
Información de JOSE MARIA MARTINEZ MIRALLES
Mostramos los datos de JOSE MARIA MARTINEZ MIRALLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MARIA MARTINEZ MIRALLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos