JOSE MARIA LIZARAN VITA
Informe ejecutivo de JOSE MARIA LIZARAN VITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOSE MARIA LIZARAN VITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIZAGUA SL | Socio Unico | 29/12/2008 | |
LIVITECNIC SL | Socio Unico | 29/12/2008 | |
LIZARAN SL | Socio Unico | 22/12/2008 |
VINCULACIONES DE JOSE MARIA LIZARAN VITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MARIA LIZARAN VITA
Empresa: LIVITECNIC SL
Socio Único
- Jose Maria Lizaran Vita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1110 , F 167, S 8, H MU 20176, I/A 4 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-30
Empresa: LIZAGUA SL
Socio Único
- Jose Maria Lizaran Vita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 65, S 8, H MU 35836, I/A 6 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-30
Empresa: LIZARAN SL
Socio Único
- Jose Maria Lizaran Vita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 342 , F 107, S 8, H MU 6602, I/A 6 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-30
Información de JOSE MARIA LIZARAN VITA
Mostramos los datos de JOSE MARIA LIZARAN VITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MARIA LIZARAN VITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos