JOSE MARIA EGEA RUIZ
Informe ejecutivo de JOSE MARIA EGEA RUIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOSE MARIA EGEA RUIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WINDSURFPC TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 04/01/2022 | |
WINDSURF TELECOM SRL | Administrador Unico | 18/12/2015 | |
GREENFUELS 2012 ESPAÑA SRL | Administrador Unico | 23/07/2012 |
VINCULACIONES DE JOSE MARIA EGEA RUIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MARIA EGEA RUIZ
Empresa: WINDSURFPC TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Jose Maria Egea Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3557 , F 17, S 8, H MU106584, I/A 1 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-30
Empresa: WINDSURF TELECOM SRL
Administrador Unico
- Jose Maria Egea Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 52, S 8, H MU 87963, I/A 1 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-30
Empresa: GREENFUELS 2012 ESPAÑA SRL
Administrador Unico
- Jose Maria Egea Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2902 , F 19, S 8, H MU 79711, I/A 1 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-30
Información de JOSE MARIA EGEA RUIZ
Mostramos los datos de JOSE MARIA EGEA RUIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MARIA EGEA RUIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos