JOSE MARIA CABALLERO CASTEJON
Informe ejecutivo de JOSE MARIA CABALLERO CASTEJON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOSE MARIA CABALLERO CASTEJON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALGORATMA SOLUCIONES SL | Administrador Unico | 30/03/2012 |
VINCULACIONES DE JOSE MARIA CABALLERO CASTEJON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MARIA CABALLERO CASTEJON
Empresa: JOSE MARIA CABALLERO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Antonio Jose Caballero Castejon
- Jose Maria Caballero Castejon
- Pedro Javier Caballero Castejon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 221, S 8, H MU 6159, I/A 27 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-30
Empresa: JOSE MARIA CABALLERO SA
Apoderado
- Antonio Jose Caballero Castejon
- Jose Maria Caballero Castejon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 221, S 8, H MU 6159, I/A 26 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-30
Empresa: ALGORATMA SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Jose Maria Caballero Castejon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2878 , F 179, S 8, H MU 77549, I/A 1 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-30
Empresa: ACCESO SISTEMAS DE INFORMACION SA
Consejero Delegado
- Jose Maria Caballero Castejon
- Manuel-angel Garcia Castejon
- Pedro Javier Caballero Castejon
Consejero
- Antonio Jose Caballero Castejon
- Jose Maria Caballero Carrilero
- Jose Maria Caballero Castejon
- Manuel-angel Garcia Castejon
- Pedro Javier Caballero Castejon
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Jose Maria Caballero Castejon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 131, S 8, H MU 22228, I/A 4 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-30
Empresa: JOSE MARIA CABALLERO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Antonio Jose Caballero Castejon
- Jose Maria Caballero Castejon
- Pedro Javier Caballero Castejon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 221, S 8, H MU 6159, I/A 24 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-30
Empresa: JOSE MARIA CABALLERO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Antonio Jose Caballero Castejon
- Dolores Castejon Saez
- Jose Maria Caballero Carrilero
- Jose Maria Caballero Castejon
- Pedro Javier Caballero Castejon
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310 , F 221, S 8, H MU 6159, I/A 24 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-30
Información de JOSE MARIA CABALLERO CASTEJON
Mostramos los datos de JOSE MARIA CABALLERO CASTEJON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MARIA CABALLERO CASTEJON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos