JOSE MANUEL ROCA MEROÑO
Informe ejecutivo de JOSE MANUEL ROCA MEROÑO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOSE MANUEL ROCA MEROÑO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTAJES ROCA Y JIMENEZ SL | Administrador Unico | 15/01/2020 | |
SISTEMAS DE RIEGO ROCA SL | Administrador Unico | 30/12/2019 |
VINCULACIONES DE JOSE MANUEL ROCA MEROÑO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MANUEL ROCA MEROÑO
Empresa: MONTAJES ROCA Y JIMENEZ SL
Administrador Unico
- Jose Manuel Roca Meroño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2066 , F 29, S 8, H MU 48037, I/A A (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-30
Empresa: SISTEMAS DE RIEGO ROCA SL
Administrador Unico
- Jose Manuel Roca Meroño
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 215, S 8, H MU 33440, I/A 3 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-30
Información de JOSE MANUEL ROCA MEROÑO
Mostramos los datos de JOSE MANUEL ROCA MEROÑO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MANUEL ROCA MEROÑO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos