JOSE-MANUEL PEREZ GONZALEZ
Informe ejecutivo de JOSE-MANUEL PEREZ GONZALEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE-MANUEL PEREZ GONZALEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARPESUR CASAS SL | Administrador Mancomunado | 26/12/2023 | |
AGROPECUARIA GERVASIO SL | Administrador Unico | 26/06/2015 |
VINCULACIONES DE JOSE-MANUEL PEREZ GONZALEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE-MANUEL PEREZ GONZALEZ
Empresa: MARPESUR CASAS SL
Administrador Mancomunado
- Jose Manuel Martinez Vera
- Jose-manuel Perez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2516 , F 101, S 8, H CA 63632, I/A 1 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-24-11
Empresa: HIMARCAN TECNICA DEL AGUA Y CLIMA SL
Administrador Unico
- Jose-manuel Perez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 21, S 8, H AL 11618, I/A 5 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-04
Empresa: AGROPECUARIA GERVASIO SL
Administrador Unico
- Jose-manuel Perez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3115 , F 37, S 8, H MU 87898, I/A 1 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-30
Información de JOSE-MANUEL PEREZ GONZALEZ
Mostramos los datos de JOSE-MANUEL PEREZ GONZALEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE-MANUEL PEREZ GONZALEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos