JOSE MANUEL MURCIA PARRA
Informe ejecutivo de JOSE MANUEL MURCIA PARRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOSE MANUEL MURCIA PARRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MURPA TRANS SL | Socio Unico | 03/10/2019 | |
MURPA TRANS SL | Administrador Mancomunado | 22/01/2016 | |
MURPA TRANS SL | Apoderado | 16/02/2010 |
VINCULACIONES DE JOSE MANUEL MURCIA PARRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MANUEL MURCIA PARRA
Empresa: MURPA TRANS SL
Socio Único
- Jose Manuel Murcia Parra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 158, S 8, H MU 72037, I/A 5 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-30
Empresa: MURPA TRANS SL
Administrador Mancomunado
- Jose Manuel Murcia Parra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 158, S 8, H MU 72037, I/A 4 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-30
Empresa: MURPA TRANS SL
Apoderado
- Jose Manuel Murcia Parra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 157, S 8, H MU 72037, I/A 3 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-30
Información de JOSE MANUEL MURCIA PARRA
Mostramos los datos de JOSE MANUEL MURCIA PARRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MANUEL MURCIA PARRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos