JOSE MANUEL MURCIA ESPINOSA
Informe ejecutivo de JOSE MANUEL MURCIA ESPINOSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE MANUEL MURCIA ESPINOSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MURPA TRANS SL | Administrador Unico | 09/10/2009 | 22/01/2016 |
MURPA TRANS SL | Administrador Mancomunado | 11/09/2009 | 09/10/2009 |
VINCULACIONES DE JOSE MANUEL MURCIA ESPINOSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MANUEL MURCIA ESPINOSA
Empresa: MURPA TRANS SL
Administrador Unico
- Jose Manuel Murcia Espinosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 158, S 8, H MU 72037, I/A 4 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-30
Empresa: MURPA TRANS SL
Administrador Unico
- Jose Manuel Murcia Espinosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 157, S 8, H MU 72037, I/A 2 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-201-30
Empresa: MURPA TRANS SL
Administrador Mancomunado
- Jose Manuel Murcia Espinosa
- Miguel Angel Jimenez Ballester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 157, S 8, H MU 72037, I/A 2 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-201-30
Empresa: MURPA TRANS SL
Administrador Mancomunado
- Jose Manuel Murcia Espinosa
- Miguel Angel Jimenez Ballester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 156, S 8, H MU 72037, I/A 1 (11/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-181-30
Información de JOSE MANUEL MURCIA ESPINOSA
Mostramos los datos de JOSE MANUEL MURCIA ESPINOSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MANUEL MURCIA ESPINOSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos