JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ
Informe ejecutivo de JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL OBRADOR DE AGUSTIN SL | Administrador Solidario | 18/03/2022 | |
PRODUCTOS AGUSTIN SA | Administrador Unico | 06/10/2011 | |
CLAGUSA SL | Administrador Solidario | 26/03/2010 |
VINCULACIONES DE JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ
Empresa: PRODUCTOS AGUSTIN SA
Administrador Unico
- Jose Manuel Hernandez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 207, S 8, H MU 9112, I/A 18 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-30
Empresa: EL OBRADOR DE AGUSTIN SL
Administrador Solidario
- Agustin Hernandez Gonzalez
- Jose Manuel Hernandez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 40, S 8, H MU 44130, I/A 3 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-30
Empresa: PRODUCTOS AGUSTIN SA
Administrador Unico
- Jose Manuel Hernandez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 207, S 8, H MU 9112, I/A 17 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-30
Empresa: CLAGUSA SL
Administrador Solidario
- Agustin Hernandez Gonzalez
- Jose Manuel Hernandez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 206, S 8, H MU 17926, I/A 6 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-30
Empresa: CLAGUSA SL
Administrador Mancomunado
- Agustin Hernandez Gonzalez
- Agustin Hernandez Martinez
- Jose Manuel Hernandez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 206, S 8, H MU 17926, I/A 6 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-30
Información de JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ
Mostramos los datos de JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos