JOSE- MANUEL COMUÑAS HERNANDEZ
Informe ejecutivo de JOSE- MANUEL COMUÑAS HERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOSE- MANUEL COMUÑAS HERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEYMAN OESTE SL | Administrador Unico | 10/06/2010 | 15/03/2016 |
GOMARIZ Y BARRETO SL | Administrador Unico | 08/04/2011 | 10/05/2012 |
VINCULACIONES DE JOSE- MANUEL COMUÑAS HERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE- MANUEL COMUÑAS HERNANDEZ
Empresa: SEYMAN OESTE SL
Administrador Unico
- Jose- Manuel Comuñas Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2753 , F 158, S 8, H MU 73385, I/A 4 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-30
Empresa: GOMARIZ Y BARRETO SL
Administrador Unico
- Jose- Manuel Comuñas Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2552 , F 4, S 8, H MU 66187, I/A 9 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-30
Empresa: GOMARIZ Y BARRETO SL
Administrador Unico
- Jose- Manuel Comuñas Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2552 , F 3, S 8, H MU 66187, I/A 8 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-30
Empresa: SEYMAN OESTE SL
Administrador Unico
- Jose- Manuel Comuñas Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2753 , F 156, S 8, H MU 73385, I/A 1 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-30
Información de JOSE- MANUEL COMUÑAS HERNANDEZ
Mostramos los datos de JOSE- MANUEL COMUÑAS HERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE- MANUEL COMUÑAS HERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos