JOSE MANUEL CAMARA NAVARRO
Informe ejecutivo de JOSE MANUEL CAMARA NAVARRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE MANUEL CAMARA NAVARRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CITRICOS C&B UNIVERSAL SL | Administrador Unico | 29/06/2022 | |
CITRICOS C&B UNIVERSAL SL | Socio Unico | 29/06/2022 | |
TRANSPORTES EL ARENAL 2016 SL | Administrador Unico | 06/03/2019 |
VINCULACIONES DE JOSE MANUEL CAMARA NAVARRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MANUEL CAMARA NAVARRO
Empresa: LOGISTICA CYB GLOBAL 2019 SL
Apoderado
- Jose Manuel Camara Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370 , F 82, S 8, H MU 98605, I/A 5 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-30
Empresa: CITRICOS C&B UNIVERSAL SL
Administrador Unico
- Jose Manuel Camara Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 197, S 8, H MU101428, I/A 2 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-30
Empresa: CITRICOS C&B UNIVERSAL SL
Socio Único
- Jose Manuel Camara Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 197, S 8, H MU101428, I/A 2 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-30
Empresa: LOGISTICA CYB GLOBAL 2019 SL
Apoderado
- Jose Manuel Camara Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370 , F 81, S 8, H MU 98605, I/A 3 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-30
Empresa: TRANSPORTES EL ARENAL 2016 SL
Administrador Unico
- Jose Manuel Camara Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3218 , F 112, S 8, H MU 90450, I/A 3 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-30
Empresa: TRANSPORTES EL ARENAL 2016 SL
Administrador Unico
- Jose Manuel Camara Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3218 , F 112, S 8, H MU 90450, I/A 2 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-30
Empresa: TRANSPORTES EL ARENAL 2016 SL
Administrador Unico
- Jose Manuel Camara Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3218 , F 111, S 8, H MU 90450, I/A 1 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-30
Información de JOSE MANUEL CAMARA NAVARRO
Mostramos los datos de JOSE MANUEL CAMARA NAVARRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MANUEL CAMARA NAVARRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos