JOSE MANUEL CALVO GOMEZ
Informe ejecutivo de JOSE MANUEL CALVO GOMEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JOSE MANUEL CALVO GOMEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WIMAX ON LINE SL | Apoderado Solidario | 18/05/2021 | 01/04/2022 |
T.V. ALCANTARILLA COMUNICACIONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/06/2021 | 01/04/2022 |
EXIDE TECHNOLOGIES RECYCLING SL | Secretario | 15/09/2014 | 24/07/2020 |
VINCULACIONES DE JOSE MANUEL CALVO GOMEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE MANUEL CALVO GOMEZ
Empresa: WIMAX ON LINE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Montero Sanchez
- Arturo Medina Santamaria
- Francisco Javier Marin De La Plaza
- Guillaume Pierre Antoine Marin Humbert
- Jose Carlos Lopez Tello Herrera
- Jose German Lopez Fernandez
- Juan Luis Delgado Dominguez
- Miguel Angel Suarez Garcia
- Miguel Santos Fernandez
- Oscar Tejedor Cuesta
- Pablo Freire Barral
- Pilar Pascual Zarate
- Victor Guerrero Ferrer
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 124, S 8, H MU 58695, I/A 25 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-30
Empresa: T.V. ALCANTARILLA COMUNICACIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Montero Sanchez
- Arturo Medina Santamaria
- Belen Cardona Arranz
- Belen Lopez Granados
- Francisco Javier Marin De La Plaza
- Guillaume Pierre Antoine Marin Humbert
- Jose Carlos Lopez Tello Herrera
- Jose German Lopez Fernandez
- Jose Manuel Calvo Gomez
- Juan Luis Delgado Dominguez
- Miguel Angel Suarez Garcia
- Miguel Santos Fernandez
- Oscar Tejedor Cuesta
- Pablo Freire Barral
- Pedro Lois Cigarran
- Pilar Pascual Zarate
- Rebeca Gonzalez Tejera
- Victor Guerrero Ferrer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3518 , F 44, S 8, H MU 6479, I/A 29 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-30
Empresa: T.V. ALCANTARILLA COMUNICACIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Belen Cardona Arranz
- Jose Manuel Calvo Gomez
- Pedro Lois Cigarran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3518 , F 42, S 8, H MU 6479, I/A 27 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-30
Empresa: WIMAX ON LINE SL
Apoderado Solidario
- Belen Cardona Arranz
- Jose Manuel Calvo Gomez
- Pedro Lois Cigarran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 116, S 8, H MU 58695, I/A 13 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-30
Empresa: EXIDE TECHNOLOGIES RECYCLING SL
Secretario
- Jose Manuel Calvo Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3053 , F 127, S 8, H GI 18285, I/A 66 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-17
Empresa: EXIDE TECHNOLOGIES RECYCLING SL
Secretario
- Jose Manuel Calvo Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 112, S 8, H GI 18285, I/A 40 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-17
Información de JOSE MANUEL CALVO GOMEZ
Mostramos los datos de JOSE MANUEL CALVO GOMEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE MANUEL CALVO GOMEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos