JOSE LUIS INGLES BUCETA
Informe ejecutivo de JOSE LUIS INGLES BUCETA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE LUIS INGLES BUCETA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARTHOTEL MIRAGE SL | Administrador Unico | 09/12/2020 | |
PROASOL ENTREMARES SL | Administrador Unico | 09/12/2020 |
VINCULACIONES DE JOSE LUIS INGLES BUCETA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE LUIS INGLES BUCETA
Empresa: SENTIRGALICIA SL
Administrador Solidario
- Alberto Ingles Buceta
- Jose Luis Ingles Buceta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24362 , F 35, S 8, H M 438184, I/A 4 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
Empresa: PROASOL ENTREMARES SL
Administrador Unico
- Jose Luis Ingles Buceta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740 , F 177, S 8, H MU 34891, I/A 16 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-30
Empresa: PROASOL ENTREMARES SL
Administrador Solidario
- Alberto Ingles Buceta
- Jose Luis Ingles Buceta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740 , F 177, S 8, H MU 34891, I/A 16 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-30
Empresa: APARTHOTEL MIRAGE SL
Administrador Unico
- Jose Luis Ingles Buceta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740 , F 190, S 8, H MU 34892, I/A 11 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-30
Empresa: APARTHOTEL MIRAGE SL
Administrador Solidario
- Alberto Ingles Buceta
- Jose Luis Ingles Buceta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740 , F 190, S 8, H MU 34892, I/A 11 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-30
Empresa: PLANET WAYS SL
Administrador Solidario
- Alberto Ingles Buceta
- Jose Luis Ingles Buceta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 199, S 8, H MU 65711, I/A 3 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-30
Empresa: PLANET WAYS SL
Administrador Unico
- Jose Luis Ingles Buceta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 199, S 8, H MU 65711, I/A 3 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-30
Información de JOSE LUIS INGLES BUCETA
Mostramos los datos de JOSE LUIS INGLES BUCETA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE LUIS INGLES BUCETA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos