JOSE LUIS COLLS PEYRA
Informe ejecutivo de JOSE LUIS COLLS PEYRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 31
Empresas inactivas: 31
CARGOS DE JOSE LUIS COLLS PEYRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATICA AUDAZ SL | Administrador Unico | 19/06/2024 | |
SERVEIS NAUTICS PRIVAT SMART SL | Administrador Unico | 28/05/2024 | |
ZANIA AUDAZ SL | Administrador Unico | 27/03/2024 | |
ARCADIA OPTIMA SL | Administrador Unico | 20/03/2024 | |
PRIVAT OPTIMUM SL | Administrador Unico | 18/03/2024 | |
AGORA LANCER SL | Administrador Unico | 13/03/2024 | |
HOME POOL MEDITERRANEA SL | Administrador Unico | 10/01/2024 | |
AURA SERENA SL | Administrador Unico | 05/12/2023 | |
TALENT ACTIVA PROJECTS SL | Administrador Unico | 17/04/2023 | |
FRANCHIANNA BOATS SL | Administrador Unico | 05/05/2022 | 16/06/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE JOSE LUIS COLLS PEYRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE LUIS COLLS PEYRA
Empresa: ATICA AUDAZ SL
Administrador Unico
- Jose Luis Colls Peyra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 75159, I/A 2 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-17
Empresa: AGORA OPTIMA SL
Administrador Unico
- Jose Luis Colls Peyra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 74302, I/A 2 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-17
Empresa: ZANIA AUDAZ SL
Administrador Unico
- Jose Luis Colls Peyra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3474 , F 190, S 8, H GI 73900, I/A 2 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-17
Empresa: ARCADIA OPTIMA SL
Administrador Unico
- Jose Luis Colls Peyra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3474 , F 135, S 8, H GI 73860, I/A 2 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-17
Empresa: PRIVAT OPTIMUM SL
Administrador Unico
- Jose Luis Colls Peyra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3474 , F 120, S 8, H GI 73848, I/A 2 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-17
Empresa: AGORA LANCER SL
Administrador Unico
- Jose Luis Colls Peyra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3474 , F 86, S 8, H GI 73832, I/A 2 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-17
Empresa: LANCER SPACE INVEX SL
Administrador Unico
- Jose Luis Colls Peyra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 212, S 8, H MU112015, I/A 2 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-30
Empresa: AURA SERENA SL
Administrador Unico
- Jose Luis Colls Peyra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460 , F 86, S 8, H GI 73492, I/A 2 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-17
Empresa: TALENT ACTIVA PROJECTS SL
Administrador Unico
- Jose Luis Colls Peyra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 112, S 8, H GI 72870, I/A 2 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-17
Empresa: ARCADIA CENIT PROJECTS SL
Administrador Unico
- Jose Luis Colls Peyra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48293 , F 34, S 8, H B 579067, I/A 2 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-08
VER MAS ACTOS
Información de JOSE LUIS COLLS PEYRA
Mostramos los datos de JOSE LUIS COLLS PEYRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE LUIS COLLS PEYRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos