JOSE LUIS CARMELO MARTINEZ LAZARO
Informe ejecutivo de JOSE LUIS CARMELO MARTINEZ LAZARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE JOSE LUIS CARMELO MARTINEZ LAZARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICIO PLAYA RINCONCILLO SL | Administrador Unico | 08/06/2023 | |
TOTAL ENGINEERING SL | Administrador Solidario | 06/06/2023 | |
TOTAL LOGISTIC SERVICES SL | Administrador Solidario | 06/06/2023 | |
MARLA MARITIME SERVICES SL | Administrador Solidario | 28/12/2022 | 06/06/2023 |
COMERCIAL ANDALUZA DE SALDOS SL | Administrador Solidario | 15/12/2022 | 06/06/2023 |
SESTIMESA CENTRO PORTUARIO DE EMPLEO DEL PUERTO DE MELILLA SA | Apoderado Mancomunado | 28/02/2023 | |
MARLA MARITIME SERVICES SL | Administrador Unico | 28/12/2022 | |
COMERCIAL ANDALUZA DE SALDOS SL | Administrador Unico | 15/12/2022 |
VINCULACIONES DE JOSE LUIS CARMELO MARTINEZ LAZARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE LUIS CARMELO MARTINEZ LAZARO
Empresa: EDIFICIO PLAYA RINCONCILLO SL
Administrador Unico
- Jose Luis Carmelo Martinez Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 89 , F 8, S 8, H ML 1510, I/A 6 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-52
Empresa: MARLA MARITIME SERVICES SL
Administrador Solidario
- Jose Luis Carmelo Martinez Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 52 , F 167, S 8, H ML 362, I/A 5 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-52
Empresa: COMERCIAL ANDALUZA DE SALDOS SL
Administrador Solidario
- Jose Luis Carmelo Martinez Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 83 , F 70, S 8, H ML 1268, I/A 5 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-52
Empresa: TOTAL LOGISTIC SERVICES SL
Administrador Solidario
- Jose Luis Carmelo Martinez Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 113, S 8, H ML 559, I/A 24 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-52
Empresa: TOTAL ENGINEERING SL
Administrador Solidario
- Jose Luis Carmelo Martinez Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 88, S 8, H ML 2216, I/A 8 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-52
Apoderado Mancomunado
- Jose Ignacio Tapia Ruano Navarrete
- Jose Luis Carmelo Martinez Lazaro
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 120 , F 116, S 8, H ML 235, I/A 36 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-52
Empresa: MARLA MARITIME SERVICES SL
Administrador Solidario
- Jose Luis Carmelo Martinez Lazaro
- Juan Antonio Martinez Lazaro
- Martinez Lazaro Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 52 , F 167, S 8, H ML 362, I/A 4 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-26-52
Empresa: MARLA MARITIME SERVICES SL
Administrador Unico
- Jose Luis Carmelo Martinez Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 52 , F 167, S 8, H ML 362, I/A 4 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-26-52
Empresa: COMERCIAL ANDALUZA DE SALDOS SL
Administrador Solidario
- Jose Luis Carmelo Martinez Lazaro
- Juan Antonio Martinez Lazaro
- Martinez Lazaro Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 83 , F 70, S 8, H ML 1268, I/A 3 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-26-52
Empresa: COMERCIAL ANDALUZA DE SALDOS SL
Administrador Unico
- Jose Luis Carmelo Martinez Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 83 , F 70, S 8, H ML 1268, I/A 3 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-26-52
Información de JOSE LUIS CARMELO MARTINEZ LAZARO
Mostramos los datos de JOSE LUIS CARMELO MARTINEZ LAZARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE LUIS CARMELO MARTINEZ LAZARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos