JOSE LUIS CANO RUEDA
Informe ejecutivo de JOSE LUIS CANO RUEDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE LUIS CANO RUEDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA DENTAL JOSE LUIS CANO SLP | Socio Unico | 11/11/2020 | |
CLINICA DENTAL JOSE LUIS CANO SLP | Administrador Unico | 11/11/2020 |
VINCULACIONES DE JOSE LUIS CANO RUEDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE LUIS CANO RUEDA
Empresa: CLINICA DENTAL JOSE LUIS CANO SLP
Administrador Unico
- Jose Luis Cano Rueda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473 , F 92, S 8, H MU102374, I/A 1 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-30
Empresa: CLINICA DENTAL JOSE LUIS CANO SLP
Socio Único
- Jose Luis Cano Rueda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473 , F 92, S 8, H MU102374, I/A 1 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-30
Empresa: INSTITUTO DE FORMACION BIOMEDICA SL
Administrador Solidario
- Daniel Tafur Elbaz
- Jose Luis Cano Rueda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2923 , F 183, S 8, H MU 80490, I/A 5 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-30
Empresa: INSTITUTO DE FORMACION BIOMEDICA SL
Administrador Solidario
- Daniel Tafur Elbaz
- Jose Luis Cano Rueda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2923 , F 182, S 8, H MU 80490, I/A 3 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-30
Empresa: INSTITUTO DE FORMACION BIOMEDICA SL
Administrador Unico
- Jose Luis Cano Rueda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2923 , F 182, S 8, H MU 80490, I/A 3 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-30
Empresa: INSTITUTO DE FORMACION BIOMEDICA SL
Administrador Unico
- Jose Luis Cano Rueda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2923 , F 182, S 8, H MU 80490, I/A 2 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-30
Empresa: INSTITUTO DE FORMACION BIOMEDICA SL
Administrador Mancomunado
- Jose Luis Cano Rueda
- Juan Carlos Baguena Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2923 , F 182, S 8, H MU 80490, I/A 2 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-30
Empresa: INSTITUTO DE FORMACION BIOMEDICA SL
Socio Único
- Jose Luis Cano Rueda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2923 , F 182, S 8, H MU 80490, I/A 2 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-30
Empresa: INSTITUTO DE FORMACION BIOMEDICA SL
Administrador Mancomunado
- Jose Luis Cano Rueda
- Juan Carlos Baguena Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2923 , F 182, S 8, H MU 80490, I/A 1 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-30
Información de JOSE LUIS CANO RUEDA
Mostramos los datos de JOSE LUIS CANO RUEDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE LUIS CANO RUEDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos