JOSE LUIS ABELLAN GOMEZ
Informe ejecutivo de JOSE LUIS ABELLAN GOMEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE LUIS ABELLAN GOMEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOLF 22 PROMOCIONES SL | Socio Unico | 31/01/2022 | |
GOLF 22 PROMOCIONES SL | Administrador Unico | 31/01/2022 | |
ABELLAN SERVICIOS 2001 SL | Socio Unico | 11/02/2020 | |
ABELLAN SERVICIOS 2001 SL | Administrador Unico | 11/02/2020 | |
PROMOCIONES MOLINABEL SL | Administrador Unico | 29/10/2019 | |
CONSTRU-ABELLAN 2017 SL | Socio Unico | 07/11/2017 | |
CONSTRU-ABELLAN 2017 SL | Administrador Unico | 07/11/2017 | |
ABESUR 2001 SL | Socio Unico | 20/09/2012 | |
ABESUR 2001 SL | Administrador Unico | 20/09/2012 |
VINCULACIONES DE JOSE LUIS ABELLAN GOMEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE LUIS ABELLAN GOMEZ
Empresa: GOLF 22 PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Jose Luis Abellan Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 48, S 8, H MU106894, I/A 1 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-30
Empresa: GOLF 22 PROMOCIONES SL
Socio Único
- Jose Luis Abellan Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3560 , F 48, S 8, H MU106894, I/A 1 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-30
Empresa: ABELLAN SERVICIOS 2001 SL
Administrador Unico
- Jose Luis Abellan Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3434 , F 114, S 8, H MU100805, I/A 1 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-30
Empresa: ABELLAN SERVICIOS 2001 SL
Socio Único
- Jose Luis Abellan Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3434 , F 114, S 8, H MU100805, I/A 1 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-30
Empresa: PROMOCIONES MOLINABEL SL
Administrador Unico
- Jose Luis Abellan Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3412 , F 26, S 8, H MU 3412,1 , I/ 1 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-30
Empresa: COMPRAVENTA DE ORO ABELLAN SL
Administrador Unico
- Jose Luis Abellan Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244 , F 63, S 8, H MU 92887, I/A 3 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-30
Empresa: CONSTRU-ABELLAN 2017 SL
Administrador Unico
- Jose Luis Abellan Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 126, S 8, H MU 91749, I/A 1 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-30
Empresa: CONSTRU-ABELLAN 2017 SL
Socio Único
- Jose Luis Abellan Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 126, S 8, H MU 91749, I/A 1 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-30
Empresa: COMPRAVENTA DE ORO ABELLAN SL
Administrador Unico
- Jose Luis Abellan Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244 , F 63, S 8, H MU 92887, I/A 1 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-30
Empresa: COMPRAVENTA DE ORO ABELLAN SL
Socio Único
- Jose Luis Abellan Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244 , F 63, S 8, H MU 92887, I/A 1 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-30
VER MAS ACTOS
Información de JOSE LUIS ABELLAN GOMEZ
Mostramos los datos de JOSE LUIS ABELLAN GOMEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE LUIS ABELLAN GOMEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos