JOSE LOPEZ SANCHEZ
Informe ejecutivo de JOSE LOPEZ SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE JOSE LOPEZ SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREMUVISA SA | Consejero | 03/06/2024 | |
AMAFLORES SURESTE SL | Administrador Unico | 31/03/2023 | |
AMAFLORES SURESTE SL | Socio Unico | 31/03/2023 | |
GRUPO CORPORATIVO PORCISAN SL | Apoderado | 30/12/2020 | |
TRANSLOSAN SERVICIOS Y NEGOCIOS SL | Socio Unico | 20/02/2018 | |
TRANSLOSAN SERVICIOS Y NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 20/02/2018 | |
POZO LOS RELENTES SL | Secretario | 11/04/2016 | |
LOGISTICA MAPAMUNDI SL | Socio Unico | 19/11/2010 | |
LOGISTICA MAPAMUNDI SL | Administrador Unico | 19/11/2010 | |
POZO LOS RELENTES SL | Consejero | 01/06/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE JOSE LOPEZ SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE LOPEZ SANCHEZ
Empresa: LOPEZ & CARRATALA SL
Administrador Unico
- Jose Lopez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 58583, I/A 5 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-30
Empresa: GREMUVISA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SG 5233, I/A 5 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-40
Empresa: AMAFLORES SURESTE SL
Administrador Unico
- Jose Lopez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3627 , F 107, S 8, H MU109990, I/A 1 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-30
Empresa: AMAFLORES SURESTE SL
Socio Único
- Jose Lopez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3627 , F 107, S 8, H MU109990, I/A 1 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-30
Empresa: GRUPO CORPORATIVO PORCISAN SL
Apoderado
- Jose Lopez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3478 , F 128, S 8, H MU102977, I/A 3 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-30
Empresa: LOPEZ & CARRATALA SL
Administrador Unico
- Jose Lopez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2397 , F 168, S 8, H MU 58583, I/A 3 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-30
Empresa: POZO LOS RELENTES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Antonio Francisco Marin Ramon
- Jose Lopez Sanchez
Consejero
- Antonio Francisco Marin Ramon
- Jose Lopez Sanchez
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 209, S 8, H MU 14864, I/A 9 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-30
Empresa: CALZADOS JOSE LOPEZ SANCHEZ SL
Administrador Unico
- Jose Lopez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 51, S 8, H MU 11917, I/A 5 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-30
Empresa: TRANSLOSAN SERVICIOS Y NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Jose Lopez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682 , F 16, S 8, H BA 28959, I/A 1 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-06
Empresa: TRANSLOSAN SERVICIOS Y NEGOCIOS SL
Socio Único
- Jose Lopez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682 , F 16, S 8, H BA 28959, I/A 1 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-06
VER MAS ACTOS
Información de JOSE LOPEZ SANCHEZ
Mostramos los datos de JOSE LOPEZ SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE LOPEZ SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos