JOSE JAVIER BERNABEU DURA
Informe ejecutivo de JOSE JAVIER BERNABEU DURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE JAVIER BERNABEU DURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQP GLOBAL SERVICES SL | Apoderado Solidario | 16/05/2018 | |
AQUAPORINS & INGREDIENTS SL | Administrador Unico | 23/10/2015 |
VINCULACIONES DE JOSE JAVIER BERNABEU DURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE JAVIER BERNABEU DURA
Empresa: AQP DERMOACTIVITY SL
Consejero
- INVERSIONS ELOIGARA SL
- Jose Javier Bernabeu Dura
- Patricio Peñalver Aznar
- Ricard Armengol Segura
Presidente
- Jose Javier Bernabeu Dura
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3317 , F 88, S 8, H MU 97010, I/A 4 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-30
Empresa: ECOJAYDO ENERGIAS SL
Administrador Solidario
- Domingo Jose Sanchez Lamberto
- Jose Javier Bernabeu Dura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2659 , F 47, S 8, H MU 70391, I/A 2 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-30
Empresa: AQP DERMOACTIVITY SL
Apoderado Solidario
- Jose Javier Bernabeu Dura
- Patricio Peñalver Aznar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3317 , F 86, S 8, H MU 97010, I/A 2 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-30
Empresa: AQP DERMOACTIVITY SL
Consejero
- Jose Javier Bernabeu Dura
- Patricio Peñalver Aznar
- Pedro Marcet Urrit
- Ricard Armengol Segura
Presidente
- Jose Javier Bernabeu Dura
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3317 , F 84, S 8, H MU 97010, I/A 1 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-30
Empresa: AQUAPORINS & INGREDIENTS SL
Administrador Unico
- Jose Javier Bernabeu Dura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3117 , F 98, S 8, H MU 70459, I/A 10 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-30
Empresa: ECOJAYDO ENERGIAS SL
Administrador Solidario
- Domingo Jose Sanchez Lamberto
- Jose Javier Bernabeu Dura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2659 , F 45, S 8, H MU 70391, I/A 1 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-30
Información de JOSE JAVIER BERNABEU DURA
Mostramos los datos de JOSE JAVIER BERNABEU DURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE JAVIER BERNABEU DURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos