JOSE INGLES BERNAL
Informe ejecutivo de JOSE INGLES BERNAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE INGLES BERNAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTROMECANICA HUERTAS SL | Administrador Mancomunado | 31/12/2010 | 27/12/2013 |
ELECTROMECANICA HUERTAS SL | Presidente | 31/12/2010 | |
ELECTROMECANICA HUERTAS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 31/12/2010 | |
ELECTROMECANICA HUERTAS SL | Consejero | 31/12/2010 |
VINCULACIONES DE JOSE INGLES BERNAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE INGLES BERNAL
Empresa: ELECTROMECANICA HUERTAS SL
Administrador Mancomunado
- Jose Ingles Bernal
- JOSE LOPEZ GARCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1039 , F 214, S 8, H MU 19165, I/A 4 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-30
Empresa: ELECTROMECANICA HUERTAS SL
Administrador Mancomunado
- Jose Ingles Bernal
- JOSE LOPEZ GARCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1039 , F 214, S 8, H MU 19165, I/A 3 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-30
Empresa: ELECTROMECANICA HUERTAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Jose Ingles Bernal
- JOSE LOPEZ GARCIA
- Jose Mante Garcia
Consejero
- Jose Ingles Bernal
- JOSE LOPEZ GARCIA
- Jose Mante Garcia
Presidente
- Jose Ingles Bernal
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1039 , F 214, S 8, H MU 19165, I/A 3 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-30
Información de JOSE INGLES BERNAL
Mostramos los datos de JOSE INGLES BERNAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE INGLES BERNAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos