JOSE HILARIO GUTIERREZ NIETO
Informe ejecutivo de JOSE HILARIO GUTIERREZ NIETO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOSE HILARIO GUTIERREZ NIETO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE GUTIERREZ SA | Administrador Unico | 13/03/2009 |
VINCULACIONES DE JOSE HILARIO GUTIERREZ NIETO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE HILARIO GUTIERREZ NIETO
Empresa: JOSE GUTIERREZ SA
Administrador Unico
- Jose Hilario Gutierrez Nieto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 3451, I/A 12 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-30
Empresa: JOSE GUTIERREZ SA
Administrador Unico
- Jose Hilario Gutierrez Nieto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 122, S 8, H MU 3451, I/A 10 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-30
Empresa: JOSE GUTIERREZ SA
Administrador Unico
- Jose Hilario Gutierrez Nieto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 122, S 8, H MU 3451, I/A 8 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-30
Empresa: JOSE GUTIERREZ SA
Administrador Unico
- Jose Hilario Gutierrez Nieto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 121, S 8, H MU 3451, I/A 8 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-30
Empresa: JOSE GUTIERREZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Jose Gutierrez Ingles
- Jose Hilario Gutierrez Nieto
Consejero
- Catalina Nieto Garcia
- Jose Gutierrez Ingles
- Jose Hilario Gutierrez Nieto
Presidente
Secretario
- Jose Hilario Gutierrez Nieto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 121, S 8, H MU 3451, I/A 8 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-30
Información de JOSE HILARIO GUTIERREZ NIETO
Mostramos los datos de JOSE HILARIO GUTIERREZ NIETO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE HILARIO GUTIERREZ NIETO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos