JOSE GORRETA PEREZ
Informe ejecutivo de JOSE GORRETA PEREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOSE GORRETA PEREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERRATEK COMPAÑIA DE FERRALLA SL | Apoderado | 14/12/2012 | 30/12/2016 |
HIERROS SANCHEZ ACEROS Y FERRALLAS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 02/09/2015 | |
HIERROS SANCHEZ ACEROS Y FERRALLAS INDUSTRIALES SL | Socio Unico | 29/04/2015 | 02/09/2015 |
VINCULACIONES DE JOSE GORRETA PEREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE GORRETA PEREZ
Apoderado
- Jose Gorreta Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 103, S 8, H MU 78724, I/A 7 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-30
Empresa: ESTRUCTURAS GORRETA SL
Administrador Unico
- Jose Gorreta Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 66, S 8, H MU 32396, I/A 3 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-30
Empresa: ESTRUCTURAS GORRETA SLL
Socio Único
- Jose Gorreta Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 66, S 8, H MU 32396, I/A 2 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-30
Apoderado
- Jose Gorreta Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2905 , F 101, S 8, H MU 78724, I/A 2 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-30
Información de JOSE GORRETA PEREZ
Mostramos los datos de JOSE GORRETA PEREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE GORRETA PEREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos