JOSE GARCIA CLEMENTE
Informe ejecutivo de JOSE GARCIA CLEMENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOSE GARCIA CLEMENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS GARCIA CLEMENTE SA | Consejero | 02/06/2017 | 23/06/2021 |
HERMANOS GARCIA CLEMENTE SA | Consejero Delegado Mancomunado | 02/06/2017 | 23/06/2021 |
HERMANOS GARCIA CLEMENTE SA | Secretario | 02/06/2017 | 23/06/2021 |
HERMANOS GARCIA CLEMENTE SA | Secretario | 19/12/2014 | 02/06/2017 |
HERMANOS GARCIA CLEMENTE SA | Consejero Delegado Mancomunado | 19/12/2014 | 02/06/2017 |
HERMANOS GARCIA CLEMENTE SA | Consejero | 19/12/2014 | 02/06/2017 |
CARNICERIA Y EMBUTIDOS LA CAMPERA SL | Administrador Solidario | 27/10/2016 | |
HERMANOS GARCIA CLEMENTE SA | Secretario | 29/11/2012 | 19/12/2014 |
HERMANOS GARCIA CLEMENTE SA | Consejero Delegado Mancomunado | 29/11/2012 | 19/12/2014 |
HERMANOS GARCIA CLEMENTE SA | Consejero | 29/11/2012 | 19/12/2014 |
VINCULACIONES DE JOSE GARCIA CLEMENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE GARCIA CLEMENTE
Empresa: HERMANOS GARCIA CLEMENTE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Jose Garcia Clemente
- Juana Perez Rodriguez
- Maria-dolores Garcia Mateos
Consejero
- Jose Garcia Clemente
- Juana Perez Rodriguez
- Maria-dolores Garcia Mateos
Presidente
Secretario
- Jose Garcia Clemente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3247 , F 57, S 8, H MU 9932, I/A 18 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-30
Empresa: HERMANOS GARCIA CLEMENTE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Jose Garcia Clemente
- Juana Perez Rodriguez
- Maria-dolores Garcia Mateos
Consejero
- Jose Garcia Clemente
- Juana Perez Rodriguez
- Maria-dolores Garcia Mateos
Presidente
Secretario
- Jose Garcia Clemente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 139, S 8, H MU 9932, I/A 17 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-30
Empresa: HERMANOS GARCIA CLEMENTE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ana Mateos Sanchez
- Jose Garcia Clemente
- Juana Perez Rodriguez
Consejero
- Ana Mateos Sanchez
- Jose Garcia Clemente
- Juana Perez Rodriguez
Presidente
Secretario
- Jose Garcia Clemente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 139, S 8, H MU 9932, I/A 17 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-30
Empresa: CARNICERIA Y EMBUTIDOS LA CAMPERA SL
Administrador Solidario
- Isidra Garcia Saura
- Jose Garcia Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2124 , F 56, S 8, H MU 47155, I/A 3 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-30
Empresa: HERMANOS GARCIA CLEMENTE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ana Mateos Sanchez
- Jose Garcia Clemente
- Juana Perez Rodriguez
Consejero
- Ana Mateos Sanchez
- Jose Garcia Clemente
- Juana Perez Rodriguez
Presidente
Secretario
- Jose Garcia Clemente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 138, S 8, H MU 9932, I/A 15 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-30
Empresa: HERMANOS GARCIA CLEMENTE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ana Mateos Sanchez
- Diego Garcia Clemente
- Jose Garcia Clemente
Consejero
- Ana Mateos Sanchez
- Diego Garcia Clemente
- Jose Garcia Clemente
Presidente
Secretario
- Jose Garcia Clemente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 138, S 8, H MU 9932, I/A 15 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-30
Empresa: HERMANOS GARCIA CLEMENTE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ana Mateos Sanchez
- Diego Garcia Clemente
- Jose Garcia Clemente
Consejero
- Ana Mateos Sanchez
- Diego Garcia Clemente
- Jose Garcia Clemente
Presidente
Secretario
- Jose Garcia Clemente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 138, S 8, H MU 9932, I/A 13 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-30
Información de JOSE GARCIA CLEMENTE
Mostramos los datos de JOSE GARCIA CLEMENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE GARCIA CLEMENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos