JOSE GABRIEL MUÑOZ SANCHEZ
Informe ejecutivo de JOSE GABRIEL MUÑOZ SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE GABRIEL MUÑOZ SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS MUÑOZ MOLINA 2010 SRL | Socio Unico | 18/02/2011 | |
HERMANOS MUÑOZ MOLINA 2010 SRL | Administrador Unico | 18/02/2011 |
VINCULACIONES DE JOSE GABRIEL MUÑOZ SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE GABRIEL MUÑOZ SANCHEZ
Empresa: FLORIMPOR 2000 SL
Administrador Unico
- Jose Gabriel Muñoz Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2210 , F 213, S 8, H MU 53013, I/A 5 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-30
Empresa: FLORIMPOR 2000 SL
Administrador Unico
- Jose Gabriel Muñoz Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2210 , F 213, S 8, H MU 53013, I/A 4 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-30
Empresa: HERMANOS MUÑOZ MOLINA 2010 SRL
Administrador Unico
- Jose Gabriel Muñoz Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2797 , F 183, S 8, H MU 74377, I/A 1 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-30
Empresa: HERMANOS MUÑOZ MOLINA 2010 SRL
Socio Único
- Jose Gabriel Muñoz Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2797 , F 183, S 8, H MU 74377, I/A 1 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-30
Información de JOSE GABRIEL MUÑOZ SANCHEZ
Mostramos los datos de JOSE GABRIEL MUÑOZ SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE GABRIEL MUÑOZ SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos