JOSE FRANCO DURAN
Informe ejecutivo de JOSE FRANCO DURAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE FRANCO DURAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REAL ESTATE PROMOCIONES FRAMO SL | Administrador Solidario | 06/05/2024 | |
MOBILHOME Y MODULOS SL | Administrador Solidario | 04/04/2024 | |
CATALUNYA MODULOS Y MOBILE HOMES SL | Administrador Solidario | 02/08/2017 | |
ATLANTIS FESTIVAL SL | Administrador Solidario | 23/02/2016 | |
CATALAN PROPERTIES PERATALLADA SL | Administrador Unico | 09/03/2015 |
VINCULACIONES DE JOSE FRANCO DURAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE FRANCO DURAN
Empresa: CAMPING SAN JOSE DEL VALLE SL
Administrador Mancomunado
- Giordano Monge Buzon
- Jose Franco Duran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 43750, I/A 4 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-11
Empresa: REAL ESTATE PROMOCIONES FRAMO SL
Administrador Solidario
- Giordano Monge Buzon
- Jose Franco Duran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2533 , F 86, S 8, H CA 64470, I/A 1 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-11
Empresa: MOBILHOME Y MODULOS SL
Administrador Solidario
- Giordano Monge Buzon
- Jose Franco Duran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2529 , F 42, S 8, H CA 64288, I/A 1 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-11
Empresa: CATALUNYA MODULOS Y MOBILE HOMES SL
Administrador Solidario
- Giordano Monje Buzon
- Jose Franco Duran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 173, S 8, H GI 34902, I/A 9 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-17
Empresa: CATALUNYA MODULOS Y MOBILE HOMES SL
Administrador Unico
- Jose Franco Duran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2103 , F 173, S 8, H GI 34902, I/A 9 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-17
Empresa: ATLANTIS FESTIVAL SL
Administrador Solidario
- Giordano Monge Buzon
- Jose Franco Duran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3076 , F 124, S 8, H GI 59623, I/A 1 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-17
Empresa: CATALAN PROPERTIES PERATALLADA SL
Administrador Unico
- Jose Franco Duran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3018 , F 141, S 8, H GI 57992, I/A 1 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-17
Información de JOSE FRANCO DURAN
Mostramos los datos de JOSE FRANCO DURAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE FRANCO DURAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos