JOSE FERNANDO MOLINA DE LA TORRE
Informe ejecutivo de JOSE FERNANDO MOLINA DE LA TORRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JOSE FERNANDO MOLINA DE LA TORRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERMARKET PROGRESS SL | Socio Unico | 18/12/2020 | 11/06/2024 |
SERMARKET FACTORY SL | Socio Unico | 11/02/2021 | 01/04/2024 |
SERMARKET FACTORY SL | Administrador Unico | 11/02/2021 | 01/04/2024 |
SERMARKET PROGRESS SL | Administrador Unico | 18/12/2020 | 12/03/2024 |
SERMARKET QUALITY SL | Socio Unico | 18/12/2020 | 07/05/2021 |
SERMARKET QUALITY SL | Administrador Unico | 18/12/2020 | 07/05/2021 |
SERMARKET PARTNERS SL | Socio Unico | 09/10/2019 | 21/01/2020 |
SERMARKET PARTNERS SL | Administrador Unico | 09/10/2019 | 21/01/2020 |
VINCULACIONES DE JOSE FERNANDO MOLINA DE LA TORRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE FERNANDO MOLINA DE LA TORRE
Empresa: SERMARKET FACTORY SL
Administrador Unico
- Jose Fernando Molina De La Torre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 1, S 8, H SG 7874, I/A 2 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-40
Empresa: SERMARKET PROGRESS SL
Administrador Unico
- Jose Fernando Molina De La Torre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 318 , F 191, S 8, H SG 7829, I/A 2 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-40
Empresa: SERMARKET QUALITY SL
Administrador Unico
- Jose Fernando Molina De La Torre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178, L 136, F 192, S 8, H AV 7026, I/A 2 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-05
Empresa: SERMARKET FACTORY SL
Administrador Unico
- Jose Fernando Molina De La Torre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 1, S 8, H SG 7874, I/A 1 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-40
Empresa: SERMARKET FACTORY SL
Socio Único
- Jose Fernando Molina De La Torre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320 , F 1, S 8, H SG 7874, I/A 1 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-40
Empresa: SERMARKET QUALITY SL
Administrador Unico
- Jose Fernando Molina De La Torre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178, L 136, F 192, S 8, H AV 7026, I/A 1 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-05
Empresa: SERMARKET QUALITY SL
Socio Único
- Jose Fernando Molina De La Torre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178, L 136, F 192, S 8, H AV 7026, I/A 1 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-05
Empresa: SERMARKET PROGRESS SL
Administrador Unico
- Jose Fernando Molina De La Torre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 318 , F 191, S 8, H SG 7829, I/A 1 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-40
Empresa: SERMARKET PROGRESS SL
Socio Único
- Jose Fernando Molina De La Torre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 318 , F 191, S 8, H SG 7829, I/A 1 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-40
Empresa: SERMARKET PARTNERS SL
Administrador Unico
- Jose Fernando Molina De La Torre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 721 , F 61, S 8, H BA 30309, I/A 2 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-06
VER MAS ACTOS
Información de JOSE FERNANDO MOLINA DE LA TORRE
Mostramos los datos de JOSE FERNANDO MOLINA DE LA TORRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE FERNANDO MOLINA DE LA TORRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos