JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO
Informe ejecutivo de JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONGECAR SL | Consejero | 02/05/2023 | |
CONGECAR SL | Consejero Delegado Mancomunado | 02/05/2023 | |
CONGECAR SL | Apoderado Mancomunado | 12/07/2021 |
VINCULACIONES DE JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO
Empresa: CONGECAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Jose Fernando Garcia Rubio
- Maria Dolores Garcia Martinez-iglesias
Consejero
- Enrique Garcia Rubio
- Jose Fernando Garcia Rubio
- Maria Dolores Garcia Martinez-iglesias
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 219, S 8, H MU 1386, I/A 9 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-30
Empresa: CONGECAR SL
Administrador Mancomunado
- Jose Fernando Garcia Rubio
- Maria Dolores Garcia Martinez-iglesias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3582 , F 219, S 8, H MU 1386, I/A 9 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-30
Empresa: CONGECAR SL
Administrador Mancomunado
- Jose Fernando Garcia Rubio
- Maria Dolores Garcia Martinez-iglesias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 170, S 8, H MU 1386, I/A 7 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-30
Empresa: CONGECAR SL
Apoderado Mancomunado
- Jose Fernando Garcia Rubio
- Maria Dolores Garcia Martinez-iglesias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 170, S 8, H MU 1386, I/A 6 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-30
Empresa: MARO GRAFICA SL
Administrador Unico
- Jose Fernando Garcia Rubio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 149, S 8, H MU 88249, I/A 5 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-30
Empresa: MARO GRAFICA SL
Administrador Unico
- Jose Fernando Garcia Rubio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3118 , F 149, S 8, H MU 88249, I/A 4 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-30
Información de JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO
Mostramos los datos de JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE FERNANDO GARCIA RUBIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos