JOSE CANOVAS CANOVAS
Informe ejecutivo de JOSE CANOVAS CANOVAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOSE CANOVAS CANOVAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLONEBYME SL | Socio Unico | 17/05/2024 | |
CLONEBYME SL | Administrador Unico | 17/05/2024 | |
TOFILM PACKAGING SL | Administrador Unico | 07/08/2023 | |
TOFILM SL | Administrador Unico | 19/02/2015 |
VINCULACIONES DE JOSE CANOVAS CANOVAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE CANOVAS CANOVAS
Empresa: CLONEBYME SL
Administrador Unico
- Jose Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU113561, I/A 1 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-30
Empresa: CLONEBYME SL
Socio Único
- Jose Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU113561, I/A 1 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-30
Empresa: TOFILM PACKAGING SL
Administrador Unico
- Jose Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3644 , F 207, S 8, H MU110983, I/A 1 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-30
Empresa: TOFILM SL
Administrador Unico
- Jose Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2801 , F 59, S 8, H MU 74677, I/A 2 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-30
Empresa: TOFILM SL
Administrador Solidario
- Cristobal Navarro Molina
- Jose Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2801 , F 59, S 8, H MU 74677, I/A 2 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-30
Empresa: TOFILM SL
Administrador Solidario
- Cristobal Navarro Molina
- Jose Canovas Canovas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2801 , F 58, S 8, H MU 74677, I/A 1 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-30
Información de JOSE CANOVAS CANOVAS
Mostramos los datos de JOSE CANOVAS CANOVAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE CANOVAS CANOVAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos