JOSE ANTONIO SALAS AMADOR
Informe ejecutivo de JOSE ANTONIO SALAS AMADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE ANTONIO SALAS AMADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEATHERTECNIC LORCA SL | Administrador Unico | 22/05/2009 |
VINCULACIONES DE JOSE ANTONIO SALAS AMADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE ANTONIO SALAS AMADOR
Empresa: CUPISERLOR SL
Liquidador
- Jose Antonio Salas Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 206, S 8, H MU 68290, I/A 5 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-30
Empresa: CUPISERLOR SL
Liquidador
- Jose Antonio Salas Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 206, S 8, H MU 68290, I/A 4 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-30
Empresa: CUPISERLOR SL
Administrador Unico
- Jose Antonio Salas Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 206, S 8, H MU 68290, I/A 4 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-30
Empresa: CUPISERLOR SL
Administrador Unico
- Jose Antonio Salas Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 206, S 8, H MU 68290, I/A 3 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-30
Empresa: LEATHERTECNIC LORCA SL
Administrador Unico
- Jose Antonio Salas Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 108, S 8, H MU 69468, I/A 1 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-30
Información de JOSE ANTONIO SALAS AMADOR
Mostramos los datos de JOSE ANTONIO SALAS AMADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE ANTONIO SALAS AMADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos