JOSE ANTONIO GUTIERREZ SORIANO
Informe ejecutivo de JOSE ANTONIO GUTIERREZ SORIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JOSE ANTONIO GUTIERREZ SORIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUMAR-96 SL | Administrador Mancomunado | 12/02/2016 | |
GUMAR-96 SL | Liquidador Mancomunado | 12/02/2016 | 12/02/2016 |
NALONAC SL | Administrador Unico | 23/09/2011 | |
FICOMUR SL | Apoderado | 16/08/2011 | |
ZARAMUR SL | Administrador Mancomunado | 05/07/2011 |
VINCULACIONES DE JOSE ANTONIO GUTIERREZ SORIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE ANTONIO GUTIERREZ SORIANO
Empresa: GUMAR-96 SL
Liquidador Mancomunado
- Jose Antonio Gutierrez Soriano
- Rufino Martinez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1147 , F 219, S 8, H MU 20885, I/A 3 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-30
Empresa: GUMAR-96 SL
Administrador Mancomunado
- Jose Antonio Gutierrez Soriano
- Rufino Martinez Sanchez
Liquidador Mancomunado
- Jose Antonio Gutierrez Soriano
- Rufino Martinez Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1147 , F 219, S 8, H MU 20885, I/A 3 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-30
Empresa: NALONAC SL
Administrador Unico
- Jose Antonio Gutierrez Soriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1747 , F 104, S 8, H MU 32916, I/A 2 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-30
Empresa: FICOMUR SL
Apoderado
- Jose Antonio Gutierrez Soriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1469 , F 82, S 8, H MU 18815, I/A 11 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-30
Empresa: ZARAMUR SL
Administrador Mancomunado
- Fulgencio Hernandez Sanchez
- Jose Antonio Gutierrez Soriano
- Juan Aragon Barcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212 , F 170, S 8, H MU 22139, I/A 4 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-30
Información de JOSE ANTONIO GUTIERREZ SORIANO
Mostramos los datos de JOSE ANTONIO GUTIERREZ SORIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE ANTONIO GUTIERREZ SORIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos