JOSE ANSELMO MURADO LINARES
Informe ejecutivo de JOSE ANSELMO MURADO LINARES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOSE ANSELMO MURADO LINARES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OFICINA RECURSO LEGAL SL | Administrador Solidario | 24/03/2011 | |
CEFOSALUD SL | Administrador Solidario | 15/03/2011 | |
DESABOLLADURAS EXPRESS VEHICULOS SL | Apoderado Solidario | 22/01/2010 | |
DESABOLLADURAS EXPRESS VEHICULOS SL | Administrador Mancomunado | 24/07/2009 |
VINCULACIONES DE JOSE ANSELMO MURADO LINARES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE ANSELMO MURADO LINARES
Empresa: OFICINA RECURSO LEGAL SL
Administrador Solidario
- Daniel Fernandez Duran
- Jose Anselmo Murado Linares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 9, S 8, H LU 14055, I/A 1 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-27
Empresa: CEFOSALUD SL
Administrador Solidario
- Daniel Fernandez Duran
- Jose Anselmo Murado Linares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 189, S 8, H LU 14045, I/A 1 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-27
Empresa: CEFO VIAL SL
Apoderado Solidario
- Daniel Fernandez Duran
- Jose Anselmo Murado Linares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 162, S 8, H LU 7713, I/A 3 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-27
Empresa: CEFO VIAL FORMACION SL
Apoderado Solidario
- Daniel Fernandez Duran
- Jose Anselmo Murado Linares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 353 , F 148, S 8, H LU 10923, I/A 2 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-27
Empresa: DESABOLLADURAS EXPRESS VEHICULOS SL
Apoderado Solidario
- Daniel Fernandez Duran
- Jose Anselmo Murado Linares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 129, S 8, H LU 13322, I/A 2 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-27
Empresa: DESABOLLADURAS EXPRESS VEHICULOS SL
Administrador Mancomunado
- Daniel Fernandez Duran
- Jose Anselmo Murado Linares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 411 , F 128, S 8, H LU 13322, I/A 1 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-27
Información de JOSE ANSELMO MURADO LINARES
Mostramos los datos de JOSE ANSELMO MURADO LINARES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE ANSELMO MURADO LINARES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos