JOSE ANGEL MELGARES BERNAL
Informe ejecutivo de JOSE ANGEL MELGARES BERNAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOSE ANGEL MELGARES BERNAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAMPOSTERIA CARRASCOY SL | Administrador Unico | 05/10/2020 | |
CAMPING DOS MARES SL | Socio Unico | 26/05/2015 | |
CAMPING DOS MARES SL | Administrador Unico | 26/05/2015 | |
S. P. JOSE ANGEL MELGARES 2008 SL | Socio Unico | 19/05/2011 | |
S. P. JOSE ANGEL MELGARES 2008 SL | Administrador Unico | 19/05/2011 |
VINCULACIONES DE JOSE ANGEL MELGARES BERNAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE ANGEL MELGARES BERNAL
Empresa: MAMPOSTERIA CARRASCOY SL
Administrador Unico
- Jose Angel Melgares Bernal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3465 , F 203, S 8, H MU102479, I/A 1 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-30
Empresa: CAMPING DOS MARES SL
Administrador Unico
- Jose Angel Melgares Bernal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2836 , F 32, S 8, H MU 76598, I/A 2 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-30
Empresa: CAMPING DOS MARES SL
Socio Único
- Jose Angel Melgares Bernal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2836 , F 32, S 8, H MU 76598, I/A 2 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-30
Administrador Mancomunado
- Jose Angel Melgares Bernal
- Maria Del Carmen Melgares Bernal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 31, S 8, H MU 65545, I/A 2 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-30
Empresa: MELGARES Y BERNAL E HIJOS SL
Administrador Unico
- Jose Angel Melgares Bernal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2552 , F 99, S 8, H MU 24079, I/A 8 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-30
Empresa: S. P. JOSE ANGEL MELGARES 2008 SL
Administrador Unico
- Jose Angel Melgares Bernal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 28, S 8, H MU 75710, I/A 1 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-30
Empresa: S. P. JOSE ANGEL MELGARES 2008 SL
Socio Único
- Jose Angel Melgares Bernal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 28, S 8, H MU 75710, I/A 1 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-30
Empresa: MELGARES Y BERNAL E HIJOS SL
Administrador Unico
- Jose Angel Melgares Bernal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2552 , F 98, S 8, H MU 24079, I/A 6 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-30
Información de JOSE ANGEL MELGARES BERNAL
Mostramos los datos de JOSE ANGEL MELGARES BERNAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE ANGEL MELGARES BERNAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos