JOSE ALVAREZ LOPEZ
Informe ejecutivo de JOSE ALVAREZ LOPEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE ALVAREZ LOPEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTAS MARIE SL | Administrador Mancomunado | 17/05/2012 | |
PROBANZA SL | Administrador Solidario | 28/12/2011 |
VINCULACIONES DE JOSE ALVAREZ LOPEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE ALVAREZ LOPEZ
Empresa: FORESPAN SA
Consejero
- Cesar Alvarez Rogel
- Jose Alvarez Lopez
- Juan Manuel Alvarez Rogel
Presidente
- Jose Alvarez Lopez
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3552 , F 1, S 8, H MU 3914, I/A 42 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-30
Empresa: FORESPAN SA
Consejero
- Cesar Alvarez Rogel
- Jose Alvarez Lopez
- Juan Manuel Alvarez Rogel
- Yolanda Alvarez Rogel
Presidente
- Jose Alvarez Lopez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 225, S 8, H MU 3914, I/A 38 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-30
Empresa: FORESPAN SA
Consejero
- Amancio Alfocea Martinez
- Amancio Luis Alfocea Alvarez
- Jose Alfocea Zamora
- Jose Alvarez Lopez
Presidente
- Jose Alvarez Lopez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 225, S 8, H MU 3914, I/A 38 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-30
Empresa: FORESPAN SA
Consejero
- Amancio Alfocea Martinez
- Amancio Luis Alfocea Alvarez
- Jose Alfocea Zamora
- Jose Alvarez Lopez
Presidente
- Jose Alvarez Lopez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 224, S 8, H MU 3914, I/A 37 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-30
Empresa: FORESPAN SA
Consejero
- Amancio Alfocea Zamora
- Amancio Luis Alfocea Alvarez
- Jose Alfocea Zamora
- Jose Alvarez Lopez
Presidente
- Jose Alvarez Lopez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 224, S 8, H MU 3914, I/A 37 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-30
Empresa: FORESPAN SA
Consejero
- Amancio Alfocea Zamora
- Amancio Luis Alfocea Alvarez
- Jose Alfocea Zamora
- Jose Alvarez Lopez
Presidente
- Jose Alvarez Lopez
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 224, S 8, H MU 3914, I/A 36 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-30
Empresa: FORESPAN SA
Consejero
- Amancio Alfocea Molina
- Amancio Alfocea Zamora
- Jose Alfocea Zamora
- Jose Alvarez Lopez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Jose Alvarez Lopez
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 224, S 8, H MU 3914, I/A 36 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-30
Empresa: PUERTAS MARIE SL
Administrador Mancomunado
- Fernando Fernandez Fernandez
- Jose Alvarez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542 , F 214, S 8, H MU 66106, I/A 2 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-30
Empresa: PROBANZA SL
Administrador Solidario
- Jose Alvarez Lopez
- Pilar Rogel Pliego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2859 , F 16, S 8, H MU 76911, I/A 1 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-30
Empresa: FORESPAN SA
Consejero
- Amancio Alfocea Molina
- Amancio Alfocea Zamora
- Jose Alfocea Zamora
- Jose Alvarez Lopez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Jose Alvarez Lopez
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 223, S 8, H MU 3914, I/A 32 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-30
VER MAS ACTOS
Información de JOSE ALVAREZ LOPEZ
Mostramos los datos de JOSE ALVAREZ LOPEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE ALVAREZ LOPEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos