JOSA CAMPS ENRIQUE
Informe ejecutivo de JOSA CAMPS ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOSA CAMPS ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSA OPTICA Y FOTOGRAFIA SA | Administrador Solidario | 27/05/2023 | |
OSIREK 3 SL | Consejero | 07/11/2018 | |
OSIREK 3 SL | Consejero Delegado | 07/11/2018 |
VINCULACIONES DE JOSA CAMPS ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSA CAMPS ENRIQUE
Empresa: JOSA OPTICA Y FOTOGRAFIA SA
Administrador Solidario
- Josa Camps Enrique
- Josa Camps Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7540 , F 105, S 8, H B 29747, I/A 16 (27/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Empresa: JOSA OPTICA Y FOTOGRAFIA SA
Administrador Solidario
- Josa Camps Enrique
- Josa Camps Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7540 , F 105, S 8, H B 29747, I/A 16 (27/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Empresa: OSIREK 3 SL
Consejero Delegado
- Josa Camps Enrique
- Josa Camps Miguel
Consejero
- Camps Cardona Mercedes
- Josa Camps Enrique
- Josa Camps Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34212 , F 166, S 8, H B 146712, I/A 9 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-08
Empresa: OSIREK 3 SL
Consejero Delegado
- Josa Camps Enrique
- Josa Camps Miguel
Consejero
- Camps Cardona Mercedes
- Josa Camps Enrique
- Josa Camps Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34212 , F 165, S 8, H B 146712, I/A 7 N (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-08
Empresa: JOSA OPTICA Y FOTOGRAFIA SA
Administrador Solidario
- Josa Camps Enrique
- Josa Camps Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7540 , F 105, S 8, H B 29747, I/A 15 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-08
Empresa: JOSA OPTICA Y FOTOGRAFIA SA
Administrador Solidario
- Josa Camps Enrique
- Josa Camps Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7540 , F 104, S 8, H B 29747, I/A 14 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
Información de JOSA CAMPS ENRIQUE
Mostramos los datos de JOSA CAMPS ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSA CAMPS ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos