JORI OLIVELLA FERRAN
Informe ejecutivo de JORI OLIVELLA FERRAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JORI OLIVELLA FERRAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZETEK ASESORES DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 24/04/2024 | |
JORI ARMENGOL Y ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SL | Consejero Delegado Solidario | 28/11/2023 | |
ASEDESA SA CORREDURIA DE SEGUROS | Administrador Unico | 03/03/2023 | |
JORI ARMENGOL Y ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SL | Presidente | 16/05/2022 | |
JORI ARMENGOL Y ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SL | Consejero | 16/05/2022 | |
MASSINA SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 17/03/2021 | |
MASSINA SL | Consejero | 17/03/2021 | |
ABAIGAR ARANA CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 28/05/2020 | |
JORI ASESORES SL | Administrador Mancomunado | 30/06/2016 | |
JORI ASESORES SL | Apoderado Solidario | 04/04/2014 |
VINCULACIONES DE JORI OLIVELLA FERRAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORI OLIVELLA FERRAN
Empresa: AZETEK ASESORES DE SEGUROS SL
Administrador Unico
- Jori Olivella Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 184, S 8, H VI 8910, I/A 4 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-01
Consejero Delegado Solidario
- Jori Olivella Ferran
- Jori Olivella Marc
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48105 , F 130, S 8, H B 25150, I/A 44 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-08
Apoderado Solidario
Consejero
Director General
- Jori Olivella Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48105 , F 130, S 8, H B 25150, I/A 44 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-08
Empresa: ASEDESA SA CORREDURIA DE SEGUROS
Administrador Unico
- Jori Olivella Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31906 , F 6, S 8, H B 67446, I/A 14 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-08
Administrador Unico
- Jori Olivella Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30747 , F 3, S 8, H B 180493, I/A 3 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-08
Consejero
- Bernard Joseph Debienne
- Jori Olivella Ferran
- Jori Olivella Marc
PRES.HONORI.
Presidente
- Jori Olivella Ferran
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46110 , F 90, S 8, H B 25150, I/A 40 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-08
Consejero
- Bernard Joseph Debienne
- Jori Olivella Ferran
- Jori Olivella Marc
Presidente
- Jori Olivella Ferran
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46110 , F 90, S 8, H B 25150, I/A 40 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-08
Empresa: MUX MUX INVEST SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Casanovas Lopez Xavier
- GVQ HOLDING SL
- Jori Olivella Ferran
- LUANMAR INVERSIONES SL
Consejero
- Casanovas Lopez Xavier
- GVQ HOLDING SL
- Jori Olivella Ferran
- LUANMAR INVERSIONES SL
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47549 , F 91, S 8, H B 555265, I/A 3 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-08
Administrador Unico
- Jori Olivella Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5078 , F 156, S 8, H BI 55527, I/A 2 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-48
Consejero
- Bernard Joseph Debienne
- Jori Olivella Ferran
- Jori Olivella Marc
Presidente
- Jori Olivella Ferran
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41487 , F 20, S 8, H B 25150, I/A 36 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-08
VER MAS ACTOS
Información de JORI OLIVELLA FERRAN
Mostramos los datos de JORI OLIVELLA FERRAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORI OLIVELLA FERRAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos