JORGENSEN MICHAEL DENNIS
Informe ejecutivo de JORGENSEN MICHAEL DENNIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JORGENSEN MICHAEL DENNIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HELLO SALES SL | Administrador Unico | 22/07/2016 |
VINCULACIONES DE JORGENSEN MICHAEL DENNIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORGENSEN MICHAEL DENNIS
Consejero Delegado
Consejero
- Hartz Jeanette Dorthe
- Jorgensen Michael Dennis
- Oestergaard Morten
- Ostergaard Linda Skeel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5804, L 4711, F 54, S 8, H MA148902, I/A 10 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-29
Consejero Delegado
Consejero
- Jorgensen Michael Dennis
- Ostergaard Linda Skeel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5804, L 4711, F 53, S 8, H MA148902, I/A 7 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-29
Empresa: COSTA ENERGIA SL
Administrador Unico
- Jorgensen Michael Dennis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559, L 4466, F 52, S 8, H MA136455, I/A 9 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-29
Empresa: COSTA ENERGIA SL
Administrador Unico
- Jorgensen Michael Dennis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559, L 4466, F 51, S 8, H MA136455, I/A 6 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-29
Empresa: HELLO SALES SL
Administrador Unico
- Jorgensen Michael Dennis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5406, L 4313, F 220, S 8, H MA128646, I/A 3 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-29
Información de JORGENSEN MICHAEL DENNIS
Mostramos los datos de JORGENSEN MICHAEL DENNIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORGENSEN MICHAEL DENNIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos