JORGE RODRIGUEZ CRISTINA
Informe ejecutivo de JORGE RODRIGUEZ CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JORGE RODRIGUEZ CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORA FORMACION A VALENZA SL | Administrador Unico | 27/10/2014 | 23/12/2022 |
LABORA FORMACION A VALENZA SL | Liquidador | 23/12/2022 | 23/12/2022 |
LABORA FORMACION A VALENZA SL | Administrador Solidario | 09/05/2014 | 27/10/2014 |
VINCULACIONES DE JORGE RODRIGUEZ CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORGE RODRIGUEZ CRISTINA
Empresa: LABORA FORMACION A VALENZA SL
Liquidador
- Jorge Rodriguez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 770 , F 214, S 8, H OR 11537, I/A 9 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-32
Empresa: LABORA FORMACION A VALENZA SL
Administrador Unico
- Jorge Rodriguez Cristina
Liquidador
- Jorge Rodriguez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 770 , F 214, S 8, H OR 11537, I/A 9 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-32
Empresa: LABORA FORMACION A VALENZA SL
Administrador Unico
- Jorge Rodriguez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 770 , F 214, S 8, H OR 11537, I/A 8 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-32
Empresa: LABORA FORMACION A VALENZA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Quintas Pedro Angel
- Jorge Rodriguez Cristina
- Suarez Mazaira Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 770 , F 214, S 8, H OR 11537, I/A 8 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-32
Empresa: LABORA FORMACION A VALENZA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Quintas Pedro Angel
- Jorge Rodriguez Cristina
- Suarez Mazaira Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 770 , F 214, S 8, H OR 11537, I/A 7 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-32
Información de JORGE RODRIGUEZ CRISTINA
Mostramos los datos de JORGE RODRIGUEZ CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORGE RODRIGUEZ CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos