JORGE MARSAL COLOM
Informe ejecutivo de JORGE MARSAL COLOM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JORGE MARSAL COLOM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAM PARTNERS SL | Apoderado | 14/06/2024 | |
MAS VERD SL | Consejero | 02/06/2023 | |
MAS VERD SL | Presidente | 02/06/2023 | |
FIRST MINUTE SL | Administrador Solidario | 26/04/2012 |
VINCULACIONES DE JORGE MARSAL COLOM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORGE MARSAL COLOM
Empresa: SAM PARTNERS SL
Apoderado
- Jorge Marsal Colom
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 67408, I/A 5 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-17
Empresa: CENTRO DE LIMPULACION DE ARIÑO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jorge Marsal Colom
- Josep Cirera Francas
- Oscar Ribas Martinez
- Xavier Mallafre Cruañas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290, L 290, F 77, S 8, H TE 7293, I/A 2 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-44
Empresa: CENTRO DE LIMPULACION DE ARIÑO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jorge Marsal Colom
- Josep Cirera Francas
- Oscar Ribas Martinez
- Xavier Mallafre Cruañas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290, L 290, F 76, S 8, H TE 7293, I/A 1 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-44
Empresa: MAS VERD SL
Consejero
- Ignacio Marsal Colom
- Jorge Marsal Colom
- Maria Marta Marsal Colom
- Sergio Marsal Colom
- Victor Marsal Colom
Presidente
- Jorge Marsal Colom
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 88, S 8, H GI 16718, I/A 9 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-17
Empresa: FIRST MINUTE SL
Administrador Solidario
- Jorge Marsal Colom
- Julio Eugenio Fernandez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 107, S 8, H GI 53657, I/A 1 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-17
Información de JORGE MARSAL COLOM
Mostramos los datos de JORGE MARSAL COLOM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORGE MARSAL COLOM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos