JORGE HERNANDEZ VILA
Informe ejecutivo de JORGE HERNANDEZ VILA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JORGE HERNANDEZ VILA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JHV PUBLICIDAD SL | Administrador Unico | 12/07/2024 | |
JHV PUBLICIDAD SL | Socio Unico | 12/07/2024 | |
PRINT JHV SL | Administrador Unico | 20/02/2019 | |
WE DO PUBLICIDAD SL | Administrador Unico | 28/03/2014 |
VINCULACIONES DE JORGE HERNANDEZ VILA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORGE HERNANDEZ VILA
Empresa: JHV PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Jorge Hernandez Vila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU109064, I/A 3 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-30
Empresa: JHV PUBLICIDAD SL
Nuevo Socio Único
- Jorge Hernandez Vila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU109064, I/A 3 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-30
Empresa: PUBLITOTEM SL
Administrador Unico
- Jorge Hernandez Vila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3269 , F 100, S 8, H MU 94760, I/A 2 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-30
Empresa: PRINT JHV SL
Administrador Unico
- Jorge Hernandez Vila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 70, S 8, H MU 97721, I/A 1 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-30
Empresa: PUBLITOTEM SL
Administrador Unico
- Jorge Hernandez Vila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3269 , F 99, S 8, H MU 94760, I/A 1 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-30
Empresa: WE DO PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Jorge Hernandez Vila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3026 , F 32, S 8, H MU 84630, I/A 2 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-30
Información de JORGE HERNANDEZ VILA
Mostramos los datos de JORGE HERNANDEZ VILA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORGE HERNANDEZ VILA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos