JORGE GRANADINO CARLOS
Informe ejecutivo de JORGE GRANADINO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JORGE GRANADINO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VUELING AIRLINES SA | Apoderado | 15/06/2012 | 19/10/2015 |
VUELING AIRLINES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/10/2013 | 19/10/2015 |
VUELING AIRLINES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/01/2015 | 19/10/2015 |
VUELING AIRLINES SA | Apoderado Solidario | 26/01/2015 | 19/10/2015 |
VUELING AIRLINES SA | Apoderado | 26/04/2013 | 19/10/2015 |
VUELING AIRLINES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/10/2015 | |
VUELING AIRLINES SA | Apoderado | 19/10/2015 |
VINCULACIONES DE JORGE GRANADINO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORGE GRANADINO CARLOS
Empresa: VUELING AIRLINES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jorge Granadino Carlos
- Jorge Granadino Carlos
Apoderado Solidario
- Jorge Granadino Carlos
Apoderado
- Jorge Granadino Carlos
- Jorge Granadino Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44832 , F 176, S 8, H B 279224, I/A 123 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-08
Empresa: VUELING AIRLINES SA
Apoderado Solidario
- Alvarez Almodovar Marcos
- Castaño Espinosa David
- Jerez Burdeus Sonia
- Jorge Granadino Carlos
- Perez Subiros Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43799 , F 170, S 8, H B 279224, I/A 118 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-08
Empresa: VUELING AIRLINES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Beneded Navarro Jaume
- Del Rio Fernandez Jose
- Garcia Freixas David
- Jerez Burdeus Sonia
- Jorge Granadino Carlos
- Mauri Morera Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43799 , F 169, S 8, H B 279224, I/A 116 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Empresa: VUELING AIRLINES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Del Rio Fernandez Jose
- Jorge Granadino Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43799 , F 161, S 8, H B 279224, I/A 108 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-08
Empresa: VUELING AIRLINES SA
Apoderado
- Alvarez Almodovar Marcos
- Castaño Espinosa David
- Gallego Marin Luis
- Jerez Burdeus Sonia
- Jimenez Ruiz Jose Manuel
- Jorge Granadino Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43032 , F 124, S 8, H B 279224, I/A 96 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Empresa: VUELING AIRLINES SA
Apoderado
- Jorge Granadino Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43032 , F 122, S 8, H B 279224, I/A 92 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-08
Información de JORGE GRANADINO CARLOS
Mostramos los datos de JORGE GRANADINO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORGE GRANADINO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos