JORGE ELIAS RODIÑO SORLI
Informe ejecutivo de JORGE ELIAS RODIÑO SORLI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JORGE ELIAS RODIÑO SORLI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEYCROS SL | Apoderado Solidario | 27/04/2023 | |
FAMILY CROP SL | Apoderado Solidario | 26/04/2023 |
VINCULACIONES DE JORGE ELIAS RODIÑO SORLI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORGE ELIAS RODIÑO SORLI
Empresa: SEYCROS SL
Apoderado Solidario
- Fernando Ivan Rodiño Sorli
- Jorge Elias Rodiño Sorli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 173, S 8, H BA 12655, I/A 21 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-06
Empresa: SEYCROS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernando Ivan Rodiño Sorli
- Jorge Elias Rodiño Sorli
- Silvia Victoria Rodiño Sorli
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 173, S 8, H BA 12655, I/A 21 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-06
Empresa: FAMILY CROP SL
Apoderado Solidario
- Fernando Ivan Rodiño Sorli
- Jorge Elias Rodiño Sorli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 611 , F 132, S 8, H BA 26570, I/A 5 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-06
Empresa: FAMILY CROP SL
Apoderado
- Fernando Ivan Rodiño Sorli
- Jorge Elias Rodiño Sorli
- Jorge Elias Rodiño Sorli
- Silvia Victoria Rodiño Sorli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 611 , F 132, S 8, H BA 26570, I/A 5 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-06
Empresa: SEYCROS SL
Administrador Solidario
- Jorge Elias Rodiño Sorli
- Maria Victoria Sorli Herreras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 172, S 8, H BA 12655, I/A 20 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-06
Empresa: SEYCROS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernando Ivan Rodiño Sorli
- Jorge Elias Rodiño Sorli
- Silvia Victoria Rodiño Sorli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 171, S 8, H BA 12655, I/A 19 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-06
Información de JORGE ELIAS RODIÑO SORLI
Mostramos los datos de JORGE ELIAS RODIÑO SORLI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORGE ELIAS RODIÑO SORLI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos