JORGE ANGEL SASTRE ATERO
Informe ejecutivo de JORGE ANGEL SASTRE ATERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JORGE ANGEL SASTRE ATERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEC INGENIERIA Y DESARROLLO SL | Administrador Unico | 19/11/2014 | |
ENGINYERIA I CONSTRUCCIONS LEO SL | Administrador Unico | 10/06/2014 |
VINCULACIONES DE JORGE ANGEL SASTRE ATERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORGE ANGEL SASTRE ATERO
Empresa: SISTEC INGENIERIA Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Jorge Angel Sastre Atero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 107, S 8, H GI 49614, I/A 7 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-17
Empresa: ENGINYERIA I CONSTRUCCIONS LEO SL
Administrador Unico
- Jorge Angel Sastre Atero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 158, S 8, H GI 35917, I/A 10 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-17
Empresa: ENGIPRO GIRONA SL
Apoderado
- Jorge Angel Sastre Atero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 19, S 8, H GI 52451, I/A 3 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-17
Empresa: NOVATEC INNOVACIO ENERGETICA SL
Administrador Mancomunado
- Jordi Cabrera Estirado
- Jorge Angel Sastre Atero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 24, S 8, H GI 44838, I/A 2 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-17
Empresa: ENGINYERIA I CONSTRUCCIONS LEO SL
Administrador Unico
- Jorge Angel Sastre Atero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 158, S 8, H GI 35917, I/A 9 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-17
Empresa: SISTEC INGENIERIA Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Jorge Angel Sastre Atero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 107, S 8, H GI 49614, I/A 6 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-17
Empresa: ENGIPRO GIRONA SL
Apoderado
- Jorge Angel Sastre Atero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 18, S 8, H GI 52451, I/A 2 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-17
Empresa: SISTEC INGENIERIA Y DESARROLLO SL
Administrador Unico
- Jorge Angel Sastre Atero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 106, S 8, H GI 49614, I/A 4 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-17
Empresa: ENGINYERIA I CONSTRUCCIONS LEO SL
Administrador Unico
- Jorge Angel Sastre Atero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 157, S 8, H GI 35917, I/A 6 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-17
Información de JORGE ANGEL SASTRE ATERO
Mostramos los datos de JORGE ANGEL SASTRE ATERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORGE ANGEL SASTRE ATERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos